Kvarteret Landshövdingen 17, Kvarnholmen
Från 299 kr
Hertigen talar med landshövdingen
Hertiginnan talar med landshövdingen.
Landshövdingen Bo Hammarskjöld
Fem män sitter utomhus runt ett kaffebord i samband med invigningen av Andréebysten. De är fr v: Carl Setterberg, statsminister Per Albin Hansson med cigarett i handen, landshövding i Jönköpings län Felix Hamrin, kyrkoherde Isak Krook samt Grenna Hembygdsförenings ordförande A E Bolling.
Folksamling framför Franckska gården (Andréemuseet) i samband med invigningen av Andréebysten. På en bänk till vänster sitter några kvinnor, en håller ett parasoll som skydd mot solen. På en bänk intill sitter statsminister Per Albin Hansson med cigarett i handen tillsammans med landshövding i Jönköpings län Felix Hamrin. Grenna Hembygdsförenings ordförande A E Bolling står upp och samtalar med några kvinnor.
Ritningarna till den nuvarande kyrkan i Älghult gjordes av Jacob Wulff år 1799. Den uppfördes år 1805-1806 i nyklassicistisk stil, och grundstenen lades den 13 maj 1805 av landshövding Carl Stellan Mörner. Den 14 september 1816 invigdes kyrkan av biskop Ludvig Carlsson Mörner.
Ritningarna till kyrkan i Älghult gjordes av Jacob Wulff år 1799. Den uppfördes år 1805-1806 i nyklassicistisk stil, och grundstenen lades den 13 maj 1805 av landshövding Carl Stellan Mörner. Först den 14 september 1816 invigdes kyrkan av biskop Ludvig Carlsson Mörner.
Ritningarna till den nuvarande kyrkan i Älghult gjordes av Jacob Wulff år 1799. Den uppfördes år 1805-1806 i nyklassicistisk stil, och grundstenen lades den 13 maj 1805 av landshövding Carl Stellan Mörner. Först den 14 september 1816 invigdes kyrkan av biskop Ludvig Carlsson Mörner.
Ivar Persson, i riksdagen kallad Persson i Skabersjö, född 3 maj 1901 i Svedala församling, Malmöhus län, död 20 oktober 1979 i Burlövs församling, Malmöhus län, var en svensk lantbrukare och politiker (bondeförbundare). Han var Sveriges ecklesiastikminister 1951–57 och riksdagsledamot i andra kammaren 1939–58. År 1959-1967 var han landshövding i Kalmar län.
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Hemslöjd från Ekeby med flera socknar.
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Hemslöjd från Askersunds landsförsamling med flera socknar.
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Bandväfverska från st. mellösa.
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Hemslöjd, Örebro rummet.
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Hemslöjd Örebro rummet.
En man i uniform. Friherre Fabian De Geer, Säbylund. Fabian de Geer var född 1850 på Säbylund, Kumla socken, död 1934. Löjtnant vid Närkes regemente, bruksdisponent vid Hasselfors Bruks Aktiebolag 1885-1907, ledamot av Hasselforsbolagets styrelse till sin död 1934. Landshövding i Skaraborgs län 1906 från år 1906.
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Marknadstånd. Forsbergs sport och järnaffär.
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Karamellstånd AB karamellfabrik Engelbrekt.
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Våffelbruket
Industri- och slöjdutställning 21 juni - 16 juli 1911 i Örebro. Utsällningen hölls vid Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus vid Olaigatan. Bilderna är samlade i en bok med riktika fotokopior. Ordförande för programkommittén var landshövding Theodor Nordström. Fabrikör Anton Hahn fungerade som närmaste man och vice ordförande. Med i styrelsen satt även stadsarkitekten Magnus Dahlander. Från mark'en, smedjan
Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.