Borgatorp.
Från 299 kr
Kyrkoherden i Dala G. Holmblad.
Carl Waldemar Berggren. Född 20 oktober 1859. Borgmästare 1890 - 1928. Svenska Handelsbanken. Styrelse. Gävle-Dala Järnvägsaktiebolag Ledamot 1901 - 1907, Ordförande 1907 - --. (1924)
Oscar Flensburg. Född 7 februari 1855. Konsul. Stadsfullmäktiges ordförande 1907 - 1919. Svenska Handelsbankens styrelse. Gävle-Dala Järnvägsaktiebolag, ledamot 1907 - 1920, vice ordförande 1920 - (1924).
Dala station. Persontrafiken lades ner 28 maj 1961. Bandelen lades ner 1 sep 1967.
Vy vid Dala. Hållplats anlagd 1873. Envånings stationshus i trä, moderniserat 1949
Godsmagasin Dala. Persontrafiken lades ner 28 maj 1961. Bandelen lades ner 1 sep 1967.
Dala socken, kalkstensgärdesgård
Folksamling i väntan på tåg vid Dala Floda station.
Dalarna, Järna sn., Dala-Järna. Stampkvarn. Teckning av Ferdinand Boberg
Teckning av Ferdinand Boberg. Dalarna, Husby-Dala sn., Kungsgården
Rallare vid Dala-Järna under anläggandet av linjen Vansbro-Ängelsberg.
Dala Finnhyttan stationsområde med Garpenberg kyrka i bakgrunden.
Järnvägsstationen i Dala-Järna. Bilden möjligen tagen vid invigningen 1907.
"Trean" hette tidigare "Dala" Dalapalatset vid Islandsbron 13 augusti 1928 blev ölstugorna kommunalägda under namnet Gefle Kafé AB
Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.